Hanes ariannol PEMBREY MOUNTAIN TRUST
Rhif yr elusen: 1155723
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/06/2018 | 27/06/2019 | 27/06/2020 | 27/06/2021 | 27/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.90k | £3.60k | £6.68k | £4.82k | £4.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.48k | £9.13k | £5.94k | £530 | £418 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.