ymddiriedolwyr FUTURE FACES
Rhif yr elusen: 1155736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ANTHONY FRANCIS MARKUS | Cadeirydd | 22 March 2006 |
|
|
||||
Emily Bueno | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|||||
Nathan Alexander Romeo | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Dr Phillip Wray | Ymddiriedolwr | 20 March 2021 |
|
|
||||
Dr Sunil Sah | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Dr Peter Nicholas Sander | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
PHILIP DAVID WORLEY | Ymddiriedolwr | 29 January 2011 |
|
|
||||
ROSEMARY EVELYN WATTS | Ymddiriedolwr | 29 January 2011 |
|
|
||||
PAUL COLIN NICHOLAS | Ymddiriedolwr | 22 March 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.