ymddiriedolwyr KESWICK MUSEUM AND ART GALLERY MANAGEMENT LIMITED
Rhif yr elusen: 1156330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clare Poulter | Cadeirydd | 21 February 2017 |
|
|
||||
Kevin Mackay | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Dr Christopher Donaldson | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|||||
Melissa Chatton | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Gesa Brinkman | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
Aemilia Ruth Gaussen McCooey | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|||||
Dr Charlotte Frances May | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Jeanette Edgar BA | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.