ymddiriedolwyr DUCHY PRESCHOOL AND PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1157005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Porter | Cadeirydd | 16 July 2019 |
|
|
||||
Lucy Alford | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Bridie Pilcher | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Louise Heap | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Nicolas Wild | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Rev Hannah Mears | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Jennifer Ryding | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.