ymddiriedolwyr PEOPLE OF GRACE GOSPEL MISSION
Rhif yr elusen: 1155964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Morah | Cadeirydd | 30 November 2013 |
|
|
||||
Olanike Kehinde Moradeyo | Ymddiriedolwr | 04 March 2023 |
|
|||||
OLUWAMAYOKUN ADEKUNLE OWOLABI | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
CALEB OLUBUKOLA IGE | Ymddiriedolwr | 10 July 2021 |
|
|
||||
Adediran Ogundipe | Ymddiriedolwr | 31 May 2019 |
|
|
||||
Rev Segun Adenaike | Ymddiriedolwr | 30 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.