Hanes ariannol THE COMMUNITY YOUTH PROJECT (SOMERSET)
Rhif yr elusen: 1157241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.00k | £84.94k | £49.95k | £82.50k | £81.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.20k | £71.81k | £49.58k | £70.86k | £79.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £53.74k | £54.46k | £8.49k | £48.15k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | £48.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.