Hanes ariannol POLISH SCOUTING ASSOCIATION (UK REGION) LIMITED
Rhif yr elusen: 1155288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £549.43k | £429.20k | £207.21k | £207.13k | £787.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £166.87k | £175.34k | £163.35k | £149.72k | £225.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £50.00k | £54.64k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £455.53k | N/A | N/A | N/A | £608.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.04k | N/A | N/A | N/A | £21.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £77.68k | N/A | N/A | N/A | £129.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £67 | N/A | N/A | N/A | £132 | |
|
Incwm - Arall | £120 | N/A | N/A | N/A | £28.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £375 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £142.03k | N/A | N/A | N/A | £214.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.83k | N/A | N/A | N/A | £11.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.39k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.