ymddiriedolwyr ACTIVE HUMBER LTD
Rhif yr elusen: 1155928
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Smith | Cadeirydd | 10 October 2014 |
|
|
||||
Rebecca D'Arcy | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Steve Curtis | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Richard Skewis | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Natalie Murphy | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
JANE STAFFORD | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Christopher Harry Adams | Ymddiriedolwr | 29 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.