Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST, COPTHORNE
Rhif yr elusen: 1155185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £170.09k | £178.24k | £170.15k | £178.73k | £178.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.78k | £147.26k | £163.34k | £179.10k | £178.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £6.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £500 | £1.85k | £500 | £1.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.