ymddiriedolwyr THE ALDEBURGH JUBILEE HALL CIO
Rhif yr elusen: 1155896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Charlotte Barkway | Cadeirydd | 20 November 2017 |
|
|
||||
Henrietta Hope | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Simon Charles Dow CBE | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Emma Lloyd FRCI | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
NIGEL IAN HOWCUTT | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
His Honour David Lindsay Mackie CBE KC | Ymddiriedolwr | 09 August 2016 |
|
|
||||
RICHARD JOHN CHAPLIN | Ymddiriedolwr | 09 August 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.