ymddiriedolwyr LLANWRTYD & DISTRICT HERITAGE AND ARTS CENTRE
Rhif yr elusen: 1157181
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Smith | Cadeirydd | 02 November 2022 |
|
|
||||
Lynn Ball | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Tom Eifion Lloyd | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
GEORGIANA FRANCES PERRETT | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
CATHERINE KETTERINGHAM | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|
||||
PATRICIA ANN JONES | Ymddiriedolwr | 03 August 2016 |
|
|
||||
SARAH ELLAN JONES | Ymddiriedolwr | 28 November 2014 |
|
|
||||
ROGER DAVIES | Ymddiriedolwr | 20 December 2013 |
|
|
||||
SUSAN PRICE | Ymddiriedolwr | 20 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.