Hanes ariannol EXCELLENCE DAY NURSERY, HOLIDAY SCHEME,BEFORE AND AFTERSCHOOL CLUB)
Rhif yr elusen: 1157609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 13/10/2019 | 13/10/2020 | 13/10/2021 | 13/10/2022 | 13/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.25k | £161.00k | £184.00k | £113.42k | £167.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.01k | £160.00k | £183.00k | £113.00k | £162.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.