Hanes ariannol INNOVATION FOR AGRICULTURE
Rhif yr elusen: 1155563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £651.78k | £833.75k | £666.58k | £569.76k | £490.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £621.35k | £785.00k | £573.42k | £681.65k | £470.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £91.61k | £47.55k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £546.13k | £738.95k | £628.89k | £448.53k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £105.65k | £94.80k | £37.69k | £96.22k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £103.03k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £3 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £25.00k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £525.86k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £563.46k | £740.04k | £562.03k | £668.92k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.90k | £44.95k | £11.39k | £12.72k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.00k | £0 | £517.10k | £105.87k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £6.00k | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.