Hanes ariannol ELGAR WORKS LIMITED
Rhif yr elusen: 1156953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (267 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/01/2019 | 02/01/2020 | 02/01/2021 | 02/01/2022 | 02/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.83k | £66.77k | £61.26k | £26.25k | £38.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.25k | £38.19k | £54.39k | £34.56k | £31.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.