Dogfen lywodraethu Stamford Health, Education & Awareness Charity
Rhif yr elusen: 1155328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25/11/2013 AS AMENDED ON 08/01/2014 as amended on 29 Jan 2018 as amended on 04 Nov 2019 as amended on 09 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND TO PROMOTE THE GOOD HEALTH OF PATIENTS OF LAKESIDE HEALTHCARE, STAMFORD, LINCOLNSHIRE BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EQUIPMENT, FACILITIES AND SERVICES NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.