Hanes ariannol ROWLEY LANE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1155187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £137.28k | £163.00k | £185.53k | £245.24k | £225.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.48k | £142.82k | £161.89k | £208.94k | £225.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £108.14k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.