Hanes ariannol HEALTHWATCH REDBRIDGE
Rhif yr elusen: 1156320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £123.40k | £120.00k | £119.90k | £159.05k | £243.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £136.79k | £132.01k | £118.28k | £126.05k | £166.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £116.40k | N/A | N/A | £116.40k | £119.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.00k | £120.00k | N/A | N/A | £123.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.