Hanes ariannol ST MARY'S INDEPENDENT SCHOOL
Rhif yr elusen: 1155647
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12m | £2.11m | £2.53m | £2.12m | £2.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £897.18k | £1.92m | £2.12m | £2.15m | £2.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £72.88k | £69.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £181.47k | £402.29k | £8.32k | £169.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £155.56k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £937.48k | £1.87m | £2.12m | £2.12m | £2.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £26.26k | £57.33k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £885.43k | £1.89m | £2.10m | £2.09m | £2.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £21.94k | £54.65k | £43.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.64k | £6.11k | £0 | £5.60k | £6.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.63k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.