ymddiriedolwyr THE THOMAS GIFFORD TRUST
Rhif yr elusen: 1155669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER DAVID CHARLES POTTS | Cadeirydd | 15 January 2014 |
|
|||||||
Erica Benka | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||||
Kim Harrison | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||||
Arne Kuehl | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||||
Catherine Darya Ball | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||||
Charles William Robinson | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|||||||
Ashley Beighton | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||||
Matthew Roy Alexander Scott | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|||||||
Stuart Robin Scott Duff | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||||
Steven Brannan Fairhurst Jones | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
||||||
Edward James Wigzell | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.