ymddiriedolwyr LOWESTOFT AND DISTRICT DEAF SOCIETY
Rhif yr elusen: 1157011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA PARKER | Cadeirydd | 10 February 2014 |
|
|
||||
Brian Sinfield | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|||||
Janet Brenda Groves | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Jenny Batson - Batley | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Fiona Savill | Ymddiriedolwr | 03 March 2017 |
|
|
||||
PETER PARKER | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.