ymddiriedolwyr AGE CYMRU GWENT
Rhif yr elusen: 1155903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ARTHUR GRIMES | Cadeirydd | 06 November 2013 |
|
|||||
Sara Morgan | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Andrew Mitchell | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Wendy Matthews | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|||||
Joanne Absalom | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
John William Metcalfe | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Nicholas Steven Haynes | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
CLIFFORD EDWARDS | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||
PHILIP BRABON | Ymddiriedolwr | 03 November 2010 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.