Hanes ariannol RIVER THAME CONSERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1156118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.57k | £291.98k | £335.85k | £312.40k | £481.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £177.26k | £335.63k | £354.80k | £312.34k | £457.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £88.36k | £94.49k | £64.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £291.14k | £246.96k | £110.06k | £318.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.