ymddiriedolwyr ST. ANDREW'S PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1156544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (106 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
29 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raj Mangat | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Krisztina Cseh | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Mary Heatley | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Naomi Olabowale | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Taj Tiwana | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Sidra Saeed Orakzai | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Georgina Relf | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Anita Mann | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Kristal Clark | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Hannah Cushman | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Laura Elizabeth Diamond | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Tamsin Stowers | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|||||
Katrina Conway | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Jennifer Okoh | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Hilary London | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Pamela Katic | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Mayuri Chadha | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Harriet Chatwell | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Natalie Alexander | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Elinor Rebeiro | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Joanne Ashlin | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Jodene Antoniou | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
||||
Helen Stevens | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|
||||
Linda Mercer | Ymddiriedolwr | 09 March 2015 |
|
|
||||
Funmi Lakanu | Ymddiriedolwr | 04 March 2015 |
|
|
||||
Noelle Patricia Odie | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
|
||||
Lorraine Burrows | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
|
||||
Nicola Marshall | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
|
||||
EMMA JULIANA STEINMANN-GILBERT | Ymddiriedolwr | 26 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.