Hanes ariannol THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1155893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.33m | £7.39m | £5.20m | £5.09m | £8.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.93m | £6.01m | £5.63m | £6.02m | £6.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £456.84k | £609.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £449.97k | £661.05k | N/A | £949.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.92m | £11.81k | £164.47k | £20.22k | £2.75m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £165.31k | £153.47k | £55.40k | £50.75k | £38.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.80m | £6.77m | £4.65m | £4.38m | £5.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £34.90k | £20.22k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £449.43k | £450.84k | £328.75k | £629.35k | £459.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.73m | £5.85m | £5.56m | £5.72m | £6.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £201.25k | £163.51k | £65.03k | £136.85k | £31.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.61k | £62.88k | £54.89k | £62.71k | £64.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £66.72k | £71.28k | £47.63k | £107.86k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £158.31k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.