ymddiriedolwyr SUSSEX 4X4 RESPONSE
Rhif yr elusen: 1155780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (140 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander James Barrett | Cadeirydd | 03 July 2015 |
|
|
||||
Jane Morris | Ymddiriedolwr | 06 July 2024 |
|
|
||||
Graham Hirst | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Robert David Wilson | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
ROSS CODRAI | Ymddiriedolwr | 09 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.