Hanes ariannol THE BLACK COUNTRY LIVING MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 504481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.03m | £9.00m | £12.00m | £19.73m | £15.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.81m | £8.11m | £7.15m | £7.31m | £9.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £638.35k | N/A | £3.14m | £1.64m | £3.75m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £534.20k | £840.05k | £5.19m | £12.10m | £7.84m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.74m | £2.90m | £802.82k | £2.24m | £2.99m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.70m | £4.94m | £5.95m | £5.34m | £4.85m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.22k | £3.07k | £303 | £2.40k | |
|
Incwm - Arall | £55.74k | £311.19k | £49.34k | £50.94k | £64.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.72m | £5.73m | £5.89m | £5.40m | £6.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.09m | £2.38m | £1.26m | £1.91m | £2.62m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.08k | £8.43k | £9.85k | £9.86k | £11.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.