ymddiriedolwyr THE GESHEREU SUPPORT NETWORK
Rhif yr elusen: 1157062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTHER GRUNWALD | Cadeirydd | 26 February 2024 |
|
|
||||
Mordechay Kalikshtein | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
DAVID MICHAEL LEWIS | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Peter Anthony Weber | Ymddiriedolwr | 19 October 2014 |
|
|
||||
ROBERT EDWARD BERNARD | Ymddiriedolwr | 04 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.