Hanes ariannol CRISIS AID
Rhif yr elusen: 1157507
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.15m | £2.91m | £2.46m | £1.70m | £1.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54m | £2.06m | £2.35m | £2.00m | £1.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £43.23k | £3.25k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.06m | £2.91m | £1.93m | £1.70m | £1.52m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £270 | £130 | |
|
Incwm - Arall | £83.75k | £0 | £530.64k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.40m | £1.41m | £1.94m | £1.62m | £1.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £136.96k | £136.96k | £93.64k | £70.39k | £75.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £17.07k | £0 | £0 | £284.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £9.42k | £517.80k | £313.27k | £302.65k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.