Hanes ariannol AURORA ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 1155738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £1.25m | £916.83k | £946.21k | £1.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £1.36m | £633.58k | £903.98k | £1.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £91.83k | £95.97k | £444.38k | £245.54k | £93.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £403.75k | £388.26k | £766.29k | £482.45k | £346.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £691.88k | £865.38k | £150.50k | £463.44k | £1.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10 | £138 | £44 | £323 | £878 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £940.26k | £1.21m | £501.13k | £787.52k | £1.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £157.16k | £149.66k | £132.44k | £116.46k | £108.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.00k | £4.00k | £4.00k | £5.00k | £6.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.