ymddiriedolwyr AURORA ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 1155738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayeye Cedric Ntumba | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|||||
JAMES CAMERON FITZGERALD SEYMOUR LAWRIE | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 | ||||||
Louise Natalie Smith | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Andrew Romain Hochhauser | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|||||
Sharon Zhu | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
Ben Lumsden | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Dame Liz Forgan | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Michael Alan Laven | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Rachel Elizabeth Mortimer | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
Suzanne Szczetnikowicz | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.