Hanes ariannol STROUD HANDBALL CLUB
Rhif yr elusen: 1158566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (32 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.11k | £26.00k | £21.04k | £18.18k | £14.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.44k | £18.81k | £10.33k | £18.36k | £19.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.