ymddiriedolwyr STOCKPORT FOODBANK
Rhif yr elusen: 1156261
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Julian Russell Poyner | Cadeirydd | 01 August 2016 |
|
|
||||||
Captain Maisie Elizabeth Veacock | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||||
Nicola Owen | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||||
John Michael Watkins | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|||||||
NIGEL BRUCE TEDFORD | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|||||||
JOHN JOSEPH BULMAN | Ymddiriedolwr | 19 May 2014 |
|
|||||||
Gary Peter Blackwell | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.