Hanes ariannol BAGWORTH COMMUNITY CENTRE TRUST (2013) LIMITED
Rhif yr elusen: 1155947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.35k | £41.08k | £24.06k | £37.76k | £34.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.75k | £33.19k | £17.80k | £24.90k | £39.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.52k | £8.52k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £9.76k | £11.78k | £13.16k | £7.52k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.