ymddiriedolwyr INTERNATIONAL EGG FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1157778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Lambert | Cadeirydd | 24 March 2023 |
|
|
||||
John Edward Starkey | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Walter Siemens | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Juan Felipe Montoya Munoz | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Dr Pierre-Marie Borne | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Bruce Dooyema | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
ANTHONY STEPHEN MANTON | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.