Hanes ariannol TOWNER
Rhif yr elusen: 1156762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67m | £2.11m | £1.86m | £2.59m | £3.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.44m | £1.85m | £1.34m | £1.83m | £2.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £174.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £413.88k | £419.88k | £1.16m | £1.36m | £1.72m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £644.29k | £497.13k | £604.29k | £855.54k | £1.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £50.73k | £514.00k | £397.61k | £391.04k | £515.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £974.59k | £1.10m | £862.40k | £1.35m | £1.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.84k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £68.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £60.94k | £13.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.44m | £1.04m | £805.27k | £1.13m | £1.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £145.07k | £132.85k | £161.68k | £173.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.15k | £27.07k | £32.27k | £31.01k | £28.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £660.03k | £397.61k | £535.35k | £707.97k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.