Hanes ariannol CGD EUROPE
Rhif yr elusen: 1157318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.03m | £8.26m | £5.79m | £10.32m | £6.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.15m | £5.51m | £6.40m | £7.42m | £6.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.17k | £107.00k | £156.88k | £147.37k | £61.25k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.10k | £2.17k | £1.20k | £1.93k | £2.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £723 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.03m | £8.26m | £5.78m | £10.31m | £6.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.09m | £5.40m | £6.25m | £7.26m | £6.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £56.79k | £114.56k | £143.76k | £153.46k | £141.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.39m | £2.03m | £2.33m | £1.36m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.