ymddiriedolwyr COLNE VALLEY RAILWAY PRESERVATION LTD
Rhif yr elusen: 1157665
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Lemon | Cadeirydd | 07 March 2014 |
|
|
||||
Martin Jonathan Smith | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
David James Clews | Ymddiriedolwr | 31 December 2021 |
|
|
||||
Richard Charles Monksfield | Ymddiriedolwr | 31 December 2021 |
|
|
||||
Stuart John Clark | Ymddiriedolwr | 31 December 2021 |
|
|
||||
Gordon Claydon | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Stephen Lemon | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
||||
Graham Hall | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
SALLY BELINDA HALLS | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.