ymddiriedolwyr TOWN PASTORS (BURY ST EDMUNDS)
Rhif yr elusen: 1157108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Leonard Sullivan | Cadeirydd | 26 September 2017 |
|
|
||||
Benjamin Roger Greeves | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Derek William Gadd | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|||||
Philip Martyn Lloyd-Jones | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|||||
MRS JO COPSEY | Ymddiriedolwr | 13 November 2007 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.