Hanes ariannol NKANFOA METHODIST SCHOOL & CHURCH AID
Rhif yr elusen: 1158446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (83 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/02/2019 | 15/02/2020 | 15/02/2021 | 15/02/2022 | 15/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.24k | £8.90k | £10.02k | £9.10k | £11.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.97k | £9.97k | £9.57k | £4.57k | £8.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.