ymddiriedolwyr NKANFOA METHODIST SCHOOL & CHURCH AID
Rhif yr elusen: 1158446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (83 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIANA BOSMAN | Cadeirydd | 16 February 2012 |
|
|||||||
John Alwyn Rootham | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||||
Michael Bosman | Ymddiriedolwr | 30 January 2021 |
|
|
||||||
Kevin Ashford | Ymddiriedolwr | 18 September 2016 |
|
|
||||||
Mrs S Mitchell | Ymddiriedolwr | 18 September 2016 |
|
|
||||||
Mrs J Atkin | Ymddiriedolwr | 28 February 2016 |
|
|
||||||
KATHRYN LARRAD | Ymddiriedolwr | 14 June 2015 |
|
|
||||||
IAN CHRISTOPHER BOSMAN | Ymddiriedolwr | 16 February 2012 |
|
|||||||
DR STEPHEN BOSMAN | Ymddiriedolwr | 16 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.