ymddiriedolwyr OLIVE TREE CANCER SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1157386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siobhan Hogan | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Sai Yeung Ng | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Ian Lineham | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Louise Cheung | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Yulia Baynham | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Raj Limbachia | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Trevor Chrismas | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Graham Nicoll | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.