ymddiriedolwyr Burnley Leisure and Culture
Rhif yr elusen: 1158520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (23 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyn Hurt | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Callam James Barnes | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Alun Christopher Lewis | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Sharron Louise Haworth-Pearson | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Ben Butterworth | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Ryan Spencer Bradley | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Helen Tyson | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Donna Livesey | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|||||
Dr SUSAN ROSEMARY MINTEN | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.