ymddiriedolwyr KINDLED SPIRIT
Rhif yr elusen: 1159146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hajira Piranie | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Christopher Wright | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Nusrat Hathiari | Ymddiriedolwr | 07 December 2019 |
|
|
||||
DILIPKUMAR JINA | Ymddiriedolwr | 19 January 2015 |
|
|
||||
RICHARD GRAHAM CRIBB | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
MARTYN DAVID BALL | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
SITAL CHANDARANA | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.