ymddiriedolwyr ACTION FOR CONSERVATION
Rhif yr elusen: 1157297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Macdonald CBE | Cadeirydd | 02 October 2014 |
|
|
||||
Ayla Style | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
Tamar Okunhon | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Yusra Motin | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Malwina Szymanska | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Yetunde Kehinde | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
John Hew Fanshawe | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|
||||
ALEX MILLS | Ymddiriedolwr | 03 June 2014 |
|
|
||||
Dr ROBERT MACFARLANE PHD, FRSL | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.