ymddiriedolwyr SWAN LIFELINE
Rhif yr elusen: 1156995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Anthony Smulders | Cadeirydd | 13 January 2021 |
|
|
||||
Terase Casillas | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Julian Nichols | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Katherine Helen Wolfe | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Roopa Rani D'Almeida | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Lucinda Sian Smulders | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.