Hanes ariannol MIND IN SALFORD
Rhif yr elusen: 1156625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £1.21m | £1.46m | £1.19m | £1.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £973.96k | £1.11m | £1.31m | £1.31m | £1.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £641.64k | £657.73k | £1.26m | £671.79k | £846.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £29.83k | £17.00k | N/A | £109.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £36.74k | £28.03k | £37.60k | £22.07k | £23.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £44.20k | £100.35k | £38.52k | £28.10k | £24.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.00m | £1.08m | £1.38m | £1.14m | £1.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £315 | £484 | £300 | £83 | £2.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £880.24k | £1.04m | £1.28m | £1.28m | £1.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £93.72k | £74.21k | £29.49k | £31.33k | £21.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £7.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.