ymddiriedolwyr MIND IN SALFORD
Rhif yr elusen: 1156625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimpy Batta | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Nadia Mustafa Karim | Ymddiriedolwr | 17 December 2021 |
|
|
||||
Ian Cameron Wells | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Eliza Hampson | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Eleanor Walker | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
Julie Jarman | Ymddiriedolwr | 14 April 2014 |
|
|
||||
Duncan Alisdair Mann | Ymddiriedolwr | 14 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.