ymddiriedolwyr WATLINGTON HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 1158378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE REVD CANON BRIAN SHENTON | Cadeirydd | 22 January 2014 |
|
|
||||||
David John Cottam | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||||
RICHARD BENNETT | Ymddiriedolwr | 14 September 2016 |
|
|||||||
GAILA ADAIR | Ymddiriedolwr | 02 April 2014 |
|
|||||||
ALAN MATT ANDREWS | Ymddiriedolwr | 02 April 2014 |
|
|||||||
CLIVE WILLIAMS OBE | Ymddiriedolwr | 02 April 2014 |
|
|||||||
Mildred May Cookson | Ymddiriedolwr | 03 July 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.