ymddiriedolwyr 237TH BIRMINGHAM (1ST CASTLE BROMWICH) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 504710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Jackson | Cadeirydd | 04 October 2023 |
|
|
||||
Lewis James Millward | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Elizabeth O'Donnell | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Justine Whittaker | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Laura-Marie Millward | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Amelia Victoria Connelly | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
MARK BOSTOCK | Ymddiriedolwr | 04 December 2012 |
|
|
||||
IAN YEOMANS | Ymddiriedolwr | 07 November 2011 |
|
|
||||
RICHARD HANDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL ANTHONY BRETTELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.