Hanes ariannol DAVID'S TENT
Rhif yr elusen: 1158062
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £676.35k | £79.63k | £702.71k | £776.02k | £894.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £675.56k | £184.47k | £544.52k | £817.48k | £916.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £35.85k | £4.28k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.80k | N/A | £71.02k | £65.70k | £98.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £61.37k | N/A | £60.44k | £62.15k | £80.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £581.18k | N/A | £571.25k | £648.17k | £715.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £613.60k | N/A | £514.05k | £754.09k | £858.66k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £61.96k | N/A | £30.46k | £63.39k | £58.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.46k | N/A | £37.37k | £48.32k | £3.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £28.36k | N/A | £18.32k | £38.87k | £86.78k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.